trik perkalian 12

PenginTahu.Com – Halo sahabat yang baik hati di manapun kalian berada, selamat datang kembali di pengintahu.com. Kali ini kita akan belajar lagi mengutak-atik angka matematika, dan trik kali ini masih seputar cara berhitung cepat perkalian. Jika sebelumnya telah mempelajari perkalian dengan angka 11, angka 9, angka 99, angka 999 dan seterusnya, kali ini kita akan belajar trik perkalian 12.

Angka 12 adalah angka hasil penjumlahan dari (10+2). Dulu semasa kita sekolah sering juga kan diajarin kalau mengalikannya bisa dengan cara tersebut, yaitu menggunakan sifat distributif matematika.

Contoh, 56 x 12 = 56 (10+2) = 560 + 112 = 672.

Memang menggunakan cara tersebut lebih memudahkan dalam menghitung hasil perkalian suatu bilangan. Namun, ternyata ada cara yang lebih mudah lho, apalagi kalau angkanya bukan cuma 2, 3 atau 4 digit, tapi lebih dari itu.

Agak repot juga kan kalau angkanya sampai berdigit-digit tapi masih menggunakan cara di atas.

Trik Perkalian 12 Untuk Meningkatkan Kecerdasan Anak

Untuk menghitung perkalian di atas, kita menggunakan trik perkalian 12 pada kesempatan ini, baca terus sampai selesai ya secara teliti biar paham.

Cara berhitung cepat perkalian 12 ini akan mempercepat kamu dalam menghitung hasil dari suatu bilangan yang dikalikan dengan angka 12.

Adapun ketentuan tata cara perhitungannya sebagai berikut:

  1. Tuliskan dulu angka tersebut, lalu di digit paling depan tambahkan angka 0.
  2. Kalikan angka satuan (digit terakhir) dengan 2, dan tuliskan hasilnya di paling belakang. Jika hasilnya 10 atau lebih, tuliskan satuannya, lalu puluhannya tambahkan ke langkah ketiga.
  3. Angka di depannya kalikan 2, lalu tambahkan dengan angka setelahnya, dan tambahkan juga angka puluhan pada langkah 2. Jika hasilnya 10 atau lebih, tuliskan satuannya saja, dan puluhannya tambahkan ke langkah berikutnya.
  4. Begitu seterusnya.

 

Contoh Trik perkalian 12

Tanpa panjang lebar, biar tidak bingung, langsung saja ke contoh, daripada teori terus. Bingung kan baca teori ya? hehehe.

Contohnya, kamu ingin mengetahui hasil 56 x 12 di atas menggungakan cara cepat, berikut ini langkahnya:

a. Tuliskan angkanya dengan menambah 0 di depan: 056.

b. kalikan digit terakhir dengan 2, berarti 6 x 2 = 12. Tuliskan angka satuannya saja, dan angka 1 nya jumlahkan ke langkah berikutnya. Berarti tuliskan _ _ 2.

c. Kalikan angka di depannya dengan 2, lalu tambahkan dengan  1 di atas dan angka setelahnya. Berarti 5 x 2 + 1 + 6 = 17. Tuliskan 7, dan angka 1 (angka puluhan) dijumlahkan ke langkah berikutnya. _ 72.

d. Sama dengan langkah c, 0 x 2+1+5 = 6. Tuliskan angkanya. 672

Sehingga kesimpulannya 56 x 12 = 672.

Gimana, mudah bukan.

Contoh berikutnya, 3687 x 12 = ?

 

trik perkalian 12
trik perkalian 12

Untuk menjawabnya silakan lihat langkah-langkahnya berikut ini.

  1. 03687 x 12 = _ _ _ _4 (kalikan 7 dengan 2, hasilnya 14, tuliskan 4, dan angka 1 tambahkan ke langkah ke 2).
  2. 03687 x 12 = _ _ _ 44 (kalikan 8 dengan 2, tambahkan dengan 1 dan 7, hasil 24, tuliskan 4, 2nya ditambahkan ke hasil berikutnya).
  3. 03687 x 12 = _ _ 244 (kalikan 6 dengan 2, tambahkan dengan 2 dan 8, hasilnya 22, tuliskan 2, dan 2 satunya tambahkan ke langkah berikutnya).
  4. 03687 x 12 = _ 4244 (kalikan 3 dengan 2, tambahkan dengan 2 dan 6. Hasilnya 14, tuliskan 4, angka 1 tambahkan ke langkah berikutnya).
  5. 03687 x 12 = 44244 (kalikan 0 dengan 2, tambahkan dengan 1 dan 3. Hasilnya 4. Tuliskan)

Mudah bukan?. Coba dikerjain sendiri contoh-contoh berikut ya:

  1. 873214 x 12
  2. 567812 x 12
  3. 3642 x 12

Sudah ketemu? Silakan cocokkan jawaban kamu dengan jawaban berikut, jika sama berarti jawaban kamu benar:
10.478.568
6.813.744
43.704

Selamat berlatih kembali menggunakan trik perkalian 12 yang lain, mudah-mudahan makin lancar.

Trik Perkalian 12 Ini Tak Perlu Kalkulator Buat Ngitung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.